Vyhledávání
Další možnost hledání naleznete zde: Úřední deska, Adresář zaměstnanců, Služby úřadu, Seznam zastupitelů, Zasedání zastupitelstva, Usnesení zastupitelstva, Usnesení rady , Evidence smluv
Vyhledané záznamy
Celkem záznamů: 40470
Novým ředitelem magistrátního odboru informatiky je Ladislav Kočí
19.2.2010 — Rada hl. m. Prahy dnes vzala na vědomí zprávu výběrové komise o posouzení uchazečů na funkci ředitele odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy a na návrh ředitele magistrátu jmenovala do této funkce Ing. Ladislava Kočího. Nový ředitel se ujme funkce 16. března 2010.
Gymnázium U Libeňského zámku má nového ředitele
8.1.2013 — Rada hl. m. Prahy jmenovala na svém dnešním jednání ředitelem Gymnázia U Libeňského zámku v Praze 8 RNDr. Bc. Františka Kosinu. Nový ředitel nastoupí do funkce 1. února 2013 na dobu určitou šest let.
Odvolání ředitele pražské TSK
20.5.2016 — Regina DAB Praha | 20.5.2016 | 13:00 | Pořad: Události dne | Téma: Volené orgány - Rada - Petr Dolínek
Dnešními hosty byli ředitel nemocnice Na Bulovce Petr Zajíc a náměstek primátora hl. m. Prahy Ivan Kabický
19.9.2011 — TV Metropol | 19.9.2011 | 13:15 | Pořad: Host dne
Martin Gillar se stal novým generálním ředitelem DPP
10.6.2016 — Představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na svém dnešním jednání svěřilo pozici generálního ředitele DPP Martinu Gillarovi. V této pozici nahradí dočasně pověřeného Ladislava Urbánka, který nadále bude řídit dopravní úsek DPP. Ladislav Urbánek byl na dnešním jednání představenstva zvolen do funkce místopředsedy představenstva.
Pražští radní jmenovali nového ředitele Střední průmyslové školy Na Třebešíně
21.6.2016 — Pražští radní dnes na základě jednomyslného doporučení konkursní komise jmenovali Mgr. Luboše Bauera ředitelem Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze 10. Nový ředitel uspěl v konkurenci deseti uchazečů, komisi oslovil zejména svými zkušenostmi z dob působení v České školní inspekci, propracovanou koncepcí rozvoje školy a plánem na rekonstrukci týmu vedení školy, uvedla po jednání radní hlavního města pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.
Za chybné zakázky budou zodpovědní úředníci
20.1.2003 —